Vorsitzender: |
Holthaus, Jürgen | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder: |
Arndt-Marasus, Mandy | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Berghaus, Bernhard | | Mitglied | Mitglied | 05.10.2010 | | von 05.10.2010 | |
Berkil, Tarkan | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | 27.09.2021 | von 23.06.2015 bis 27.09.2021 | |
Böcker, Udo Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Diephaus, Agnes | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende |
Döcker, Günter | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Drosten, Uwe | | Mitglied | Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | |
Ecklebe, Dennis | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | 19.01.2024 | von 28.09.2021 bis 19.01.2024 | |
Edelbusch, Ursula | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | Schriftführerin | Schriftführerin |
Edelbusch, Ursula | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Epping, Franz | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | | von 23.06.2015 | |
Hermes, Walter | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Holthaus, Jürgen | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Klinge, Holger | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2015 | | von 29.09.2015 | |
Kloth, Annegret | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende |
Kloth, Annegret | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 28.09.2015 | von 23.03.2010 bis 28.09.2015 | |
Konermann, Frank | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | 27.09.2021 | von 23.06.2015 bis 27.09.2021 | |
Kuberek, Oliver | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | | von 23.06.2015 | |
Lakemeier, Christoph | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Marasus, Enrico | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Moser, Angelika | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Moser, Angelika | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | |
Moser, Denis | | Mitglied | Mitglied | 05.10.2010 | 27.09.2021 | von 05.10.2010 bis 27.09.2021 | |
Moß, Norman | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Niehues, Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Pohlmann, Niels | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Rosenboom, Leo | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Rosenboom, Leo | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Roth, Josef | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Roth, Josef | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 17.09.2010 | von 23.03.2010 bis 17.09.2010 | |
Schumacher, Annette | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2015 | 27.09.2021 | von 29.09.2015 bis 27.09.2021 | |
Schumacher, Bernd | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2015 | 27.09.2021 | von 29.09.2015 bis 27.09.2021 | |
Sloot, Jeff | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | 27.09.2021 | von 23.06.2015 bis 27.09.2021 | |
Staggenborg, Alfons | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Staggenborg, Alfons | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Thiemann, Ludger | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Thiemann, Ludger | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | |
Urlitzki, Holger | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 13.07.2010 | von 23.03.2010 bis 13.07.2010 | |
Wiggers, Irmgard | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
beratende Mitglieder: |
Bonk, Udo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion |
Heile-Limberg, Janine | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Holtel, Alfred | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der FDP-Fraktion | Beratendes Mitglied der FDP-Fraktion |
Michalski, Paul-Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion |
Murali, Manoharan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | |
Niehues, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion |
Schaefer, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Tappe, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Üffing, Werner Dr. | | Mitglied | Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | |