Vorsitzender: |
Stegemann, Herbert | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder: |
Averwald, Dieter | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | 09.10.2019 | von 23.06.2015 bis 09.10.2019 | |
Beermann, Georg | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 27.09.2021 | von 23.03.2010 bis 27.09.2021 | |
Böse, Christian | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Büskens, Thomas | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | | von 23.06.2015 | |
Drusenthal, Reiner | | Mitglied | Mitglied | 19.02.2013 | 27.09.2018 | von 19.02.2013 bis 27.09.2018 | |
Ernsting, Klaus | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Essmann, Renate | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.12.2018 | 21.03.2019 | von 05.12.2018 bis 21.03.2019 | |
Feldhuß, Nils | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | 14.03.2023 | von 28.09.2021 bis 14.03.2023 | |
Flüchter, Theo | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Flüchter, Theo | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 26.11.2012 | von 23.03.2010 bis 26.11.2012 | |
Flüchter, Theo | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.09.2017 | | von 27.09.2017 | |
Gebbiken, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Heeke, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | | von 02.07.2024 | |
Heeke, Jutta | | Mitglied | Mitglied | | 17.08.2017 | bis 17.08.2017 | |
Hesping, Franz-Josef | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Hoogenberg, Beate | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | | von 02.07.2024 | |
Jansen, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | Stellv. Schriftführer | Stellv. Schriftführer |
Kordts, Jürgen | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Leugers, Karl | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | |
Meinberg, Madeleine | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | 11.01.2023 | von 28.09.2021 bis 11.01.2023 | |
Nagelschmidt, Engelbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.02.2013 | | von 19.02.2013 | |
Nagelschmidt, Theresia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Rieke, Maria | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Riemasch, Karin | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | 27.09.2021 | von 23.06.2015 bis 27.09.2021 | |
Rimke, Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.12.2015 | 27.09.2021 | von 15.12.2015 bis 27.09.2021 | |
Romberg, Gerhard | | Mitglied | Mitglied | 05.12.2018 | | von 05.12.2018 | |
Rosetti, Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | Schriftführerin | Schriftführerin |
Scheipers, Hermann | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Scheipers, Hermann | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Schmidt, Ilse | | Mitglied | Mitglied | 23.06.2015 | 27.09.2021 | von 23.06.2015 bis 27.09.2021 | |
Schmidt, Klaus | | Mitglied | Mitglied | 05.12.2018 | 01.06.2021 | von 05.12.2018 bis 01.06.2021 | |
Schmidt, Thomas | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Spill, Sarah | | Mitglied | Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | |
Steinbuss, Marita | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Stitz, Michael | | Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Uphaus, Alfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
van den Berg, Werner | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
van den Berg, Werner | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 26.11.2012 | von 23.03.2010 bis 26.11.2012 | |
Verlage, Wilfried | | Mitglied | Mitglied | 06.12.2022 | | von 06.12.2022 | |
Voß, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | | von 02.07.2024 | |
Wietkamp, Franz-Josef | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Winnemöller, Claudia | | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Winnemöller, Claudia | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | |
Winnemöller, Ludger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Winnemöller, Robert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
beratende Mitglieder: |
Berkmann, Simone | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Böhme, Sarah | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Brauer, Volker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Brockmeier, Alexander | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.04.2011 | 23.06.2015 | von 12.04.2011 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der FDP-Fraktion | Beratendes Mitglied der FDP-Fraktion |
Floyd-Wenke, Annette | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Fröhlich, Peter Dr. | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Grawe, Robert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Jansen, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion |
Konietzko, Manfred Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Lietmeyer, Elisabeth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 30.06.2014 | von 23.03.2010 bis 30.06.2014 | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion |
Niehoff, Jörg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der FDP-Fraktion | Beratendes Mitglied der FDP-Fraktion |
Rennemeier, Tobias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Rosetti, Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion |
Scholz, Raphaela | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | 07.09.2022 | von 28.09.2021 bis 07.09.2022 | |
Winter, Ewald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Zimmermann, Jan-Philip | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |