Vorsitzender: |
Kuhlmann, Jan | | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 02.10.2012 | 30.04.2015 | von 02.10.2012 bis 30.04.2015 | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter |
Mitglieder des Rates: |
Bonk, Udo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 09.11.2020 | von 02.10.2012 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brunsch, Detlef | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Doerenkamp, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Fehrmann, Peggy | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Floyd-Wenke, Annette | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Fühner, Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hachmann, Andree | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Helmes, Marianne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Holtel, Alfred | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jansen, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 12.01.2016 | von 02.10.2012 bis 12.01.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kahle, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kaisel, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Leskow, Gabriele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Löcken, Günter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mollen, Udo | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nagelschmidt, Theresia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Niehues, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ortel, Rainer | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Overesch, Birgitt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Radau, Kurt | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.12.2017 | von 02.10.2012 bis 31.12.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 09.11.2020 | von 02.10.2012 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Toczkowski, Falk | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Weßling, Detlef | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilp, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.02.2016 | 09.11.2020 | von 16.02.2016 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Auth, Matthias | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Azevedo, José | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Azevedo, José | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.01.2016 | 31.10.2020 | von 27.01.2016 bis 31.10.2020 | |
Beckmann, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Beckmann, Martin | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bems, Dominik | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Berardis, Antonio | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 09.11.2020 | von 02.10.2012 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Böhme, Sarah | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Eva-Maria | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brinkmann, Manfred | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Cosse, Gerhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.03.2018 | von 01.07.2014 bis 31.03.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Crisandt, Isabella | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.07.2017 | von 01.07.2014 bis 31.07.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dewenter, Horst | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gausmann, Raimund | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.03.2016 | 31.10.2020 | von 01.03.2016 bis 31.10.2020 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Grawe, Robert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 09.11.2020 | von 02.10.2012 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Jürgen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hagemeier, Heinrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Holtel, Alfred | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.07.2017 | von 01.07.2014 bis 31.07.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Homann-Eckhardt, Nina | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kahle, Dennis | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kaisel, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Konietzko, Manfred Dr. | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kordfelder, Angelika Dr. | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 20.10.2015 | von 02.10.2012 bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Koschin, Hannelore | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lenz, Fabian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Leskow, Gabriele | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lietmeyer, Elisabeth | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lunkwitz, Bernd | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Marji, Birgit | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mau, Siegfried | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 09.11.2020 | von 02.10.2012 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Niehoff, Jörg | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Oechtering, Thomas | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Overesch, Theresia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reinke, Claudia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Remke, Mirko | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Röder, Heribert | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Theismann, Friedrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 09.11.2020 | von 02.10.2012 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thüring, Heinrich | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
van Wanrooy, Antonius | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Völkening, Bettina | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2017 | 31.10.2020 | von 01.08.2017 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Weßling, Detlef | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 30.06.2014 | von 02.10.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Willers, Helena | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilp, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | 15.02.2016 | von 02.10.2012 bis 15.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Zimmermann, Christel | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.04.2018 | 31.10.2020 | von 05.04.2018 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Teilnehmer: |
Albers, Ludger | | Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 01.10.2016 | von 02.10.2012 bis 01.10.2016 | Mitglied für ADFC | Mitglied für ADFC |
Altena, Anne | | Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 01.12.2016 | von 02.10.2012 bis 01.12.2016 | Mitglied für TaT Rheine | Mitglied für TaT Rheine |
Janssen, Manfred Dr. | | Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.03.2019 | von 02.10.2012 bis 31.03.2019 | Geschäftsführer der EWG | Geschäftsführer der EWG |
Mokdad, Yassine | | Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Netzwerkmanager WindWest | Netzwerkmanager WindWest |
Remke-Smeenk, Michael | | Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Mitglied für kath. Kirche / FairTrade | Mitglied für kath. Kirche / FairTrade |
Schulte-de Groot, Ralf Dr. | | Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Geschäftsführer der SWR | Geschäftsführer der SWR |
Thyßen, Heinz-Jakob | | Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Mitglied für ev. Kirche | Mitglied für ev. Kirche |
Verwaltung: |
Wermers, Guido | | Verwaltung | Verwaltung | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Klimaschutzmanager Stadt Rheine | Klimaschutzmanager Stadt Rheine |
Wolters, Michael | | Verwaltung | Verwaltung | 02.10.2012 | 31.10.2020 | von 02.10.2012 bis 31.10.2020 | Projektkoordinator Leitstelle Klimaschutz | Projektkoordinator Leitstelle Klimaschutz |
|
Lang, Bernhard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.01.2018 | 09.11.2020 | von 08.01.2018 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lunkwitz, Bernd | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.09.2017 | 09.11.2020 | von 06.09.2017 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |