Vorsitzende: |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 28.03.2022 | bis 28.03.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Verwaltungsrat Technische Betriebe Rheine AöR | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 28.03.2022 | bis 28.03.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.03.2022 | | von 29.03.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Elte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Stadtteilbeirat Gellendorf/Südesch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Vertreter: |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Integrationsrat | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 28.03.2022 | bis 28.03.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.03.2022 | 05.12.2023 | von 29.03.2022 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.03.2022 | 05.12.2023 | von 29.03.2022 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |