Vorsitzende: |
Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 05.12.2023 | von 01.07.2014 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied/Vorsitzende | Ratsmitglied/Vorsitzende |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.03.2022 | 05.12.2023 | von 29.03.2022 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Ratsmitglied/Vorsitzende | Ratsmitglied/Vorsitzende |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.12.2016 | von 01.07.2014 bis 31.12.2016 | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzende | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzende |
Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2019 | 28.03.2022 | von 01.01.2019 bis 28.03.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 28.03.2022 | von 16.03.2021 bis 28.03.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Innenstadt/Hörstkamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Vertreter: |
Kulturausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.03.2012 | 30.06.2014 | von 27.03.2012 bis 30.06.2014 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Integrationsrat | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Klimaschutzrat | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Verwaltungsrat Technische Betriebe Rheine AöR | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |