Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder: | ||||||||
Stadtteilbeirat Hauenhorst/Catenhorn | Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | 1. Stellv. Vorsitzender / Stellv. Schriftführer | 1. Stellv. Vorsitzender / Stellv. Schriftführer | |
Stadtteilbeirat Hauenhorst/Catenhorn | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 27.09.2021 | von 23.03.2010 bis 27.09.2021 |