Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Schotthock | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Vorsitzender: |
Seniorenbeirat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.01.2019 | | von 29.01.2019 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Vertreter: |
Seniorenbeirat | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | 28.01.2019 | von 26.01.2015 bis 28.01.2019 | Vertreter | Vertreter |
Planungsbeirat Bäder | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.06.2016 | 06.11.2019 | von 16.06.2016 bis 06.11.2019 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Mitglieder: |
Ausschuss Verkehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.05.2022 | | von 03.05.2022 | |
beratende Sachkundige Einwohner: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.06.2021 | | von 29.06.2021 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 31.03.2020 | 28.06.2021 | von 31.03.2020 bis 28.06.2021 | Sachkundiger Einwohner f. den Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. den Seniorenbeirat |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |