Mitglieder: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 08.05.2007 | 20.10.2009 | von 08.05.2007 bis 20.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender |
Verwaltungsrat Technische Betriebe Rheine AöR | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ausschuss Verkehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.05.2022 | | von 03.05.2022 | |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Elte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion |
Stadtteilbeirat Elte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Vertreter: |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 01.10.2004 | 22.12.2006 | von 01.10.2004 bis 22.12.2006 | |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 08.05.2007 | 20.10.2009 | von 08.05.2007 bis 20.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 05.12.2023 | von 10.11.2020 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Integrationsrat | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 05.12.2023 | von 10.11.2020 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |