Mitglieder: |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Hauenhorst/Catenhorn | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Baubegleitung Bäder | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | |