Vorsitzender: |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 07.05.2007 | von 01.10.2004 bis 07.05.2007 | |
Mitglieder: |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 09.11.2020 | von 01.10.2004 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 07.05.2007 | von 01.10.2004 bis 07.05.2007 | |
Stadtteilbeirat Mesum | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2005 | 22.03.2010 | von 15.03.2005 bis 22.03.2010 | |
Verwaltungsrat Technische Betriebe Rheine AöR | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | 09.11.2020 | von 21.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Klimaschutzrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.10.2012 | 09.11.2020 | von 02.10.2012 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2017 | 07.05.2018 | von 26.09.2017 bis 07.05.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 31.12.2022 | von 16.03.2021 bis 31.12.2022 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Mesum | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion | Beratendes Mitglied der SPD-Fraktion |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.05.2007 | 20.10.2009 | von 08.05.2007 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.05.2007 | 20.10.2009 | von 08.05.2007 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 25.09.2017 | von 27.10.2009 bis 25.09.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Integrationsrat | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 09.11.2020 | von 08.05.2018 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2019 | 09.11.2020 | von 01.01.2019 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 15.03.2021 | von 10.11.2020 bis 15.03.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 19.03.2024 | von 10.11.2020 bis 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 19.03.2024 | von 10.11.2020 bis 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Verwaltungsrat Technische Betriebe Rheine AöR | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 19.03.2024 | von 10.11.2020 bis 19.03.2024 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gäste: |
Sportausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.08.2003 | 30.09.2004 | von 11.08.2003 bis 30.09.2004 | |