Mitglieder: |
Integrationsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.02.2010 | | von 07.02.2010 | Mitglied/1. Stellv. Vorsitzende | Mitglied/1. Stellv. Vorsitzende |
beratende Mitglieder: |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 29.09.2014 | von 23.03.2010 bis 29.09.2014 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
beratende Sachkundige Einwohner: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2014 | 18.11.2015 | von 30.09.2014 bis 18.11.2015 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.12.2022 | | von 06.12.2022 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Schulausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat |
Vertreter: |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2014 | 26.04.2021 | von 30.09.2014 bis 26.04.2021 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.04.2021 | 05.12.2022 | von 27.04.2021 bis 05.12.2022 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.06.2021 | 18.03.2024 | von 29.06.2021 bis 18.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.01.2024 | | von 16.01.2024 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |