Vorsitzender: |
Sozialausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2003 | 30.09.2004 | von 07.08.2003 bis 30.09.2004 | |
Vorsitzende: |
Sozialausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | | Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied / Vorsitzende | Ratsmitglied / Vorsitzende |
Mitglieder: |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 18.06.2007 | von 01.10.2004 bis 18.06.2007 | |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.01.2010 | von 01.10.2004 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Beirat für Menschen mit Behinderung | | Mitglied | Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | Mitglied | Mitglied |
beratende Sachkundige Einwohner: |
Kulturausschuss | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2015 | 27.05.2018 | von 29.09.2015 bis 27.05.2018 | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Sozialausschuss | | Mitglied | Mitglied | 14.11.2016 | 10.01.2020 | von 14.11.2016 bis 10.01.2020 | Sachkundige Einwohnerin f. Seniorenbeirat | Sachkundige Einwohnerin f. Seniorenbeirat |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Wahlprüfungsausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.06.2007 | 20.10.2009 | von 19.06.2007 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Seniorenbeirat | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | 10.01.2020 | von 26.01.2015 bis 10.01.2020 | Vertreter | Vertreter |
Sozialausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.02.2015 | 13.11.2016 | von 10.02.2015 bis 13.11.2016 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | | stellvertretendes Mitglied beratend | stellvertretendes Mitglied beratend | 28.05.2018 | 28.06.2021 | von 28.05.2018 bis 28.06.2021 | Sachkundige Einwohnerin für den Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundige Einwohnerin für den Beirat für Menschen mit Behinderung |
Sozialausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.06.2021 | | von 29.06.2021 | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Jugendhilfeausschuss | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.11.2021 | | von 16.11.2021 | Sachkundige Einwohnerin f. den Beirat f. Menschen mit Behinderung | Sachkundige Einwohnerin f. den Beirat f. Menschen mit Behinderung |
Gäste: |
Rat der Stadt Rheine | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.07.2003 | 30.09.2004 | von 31.07.2003 bis 30.09.2004 | |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.08.2003 | 30.09.2004 | von 05.08.2003 bis 30.09.2004 | |