Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beratende Sachkundige Einwohner: | ||||||||
Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ausschussmitglied f. Schulen | Ausschussmitglied f. Schulen | |
Vertreter: | ||||||||
Jugendhilfeausschuss | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ausschussmitglied f. Schulen | Ausschussmitglied f. Schulen |