Mitglieder: |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 20.10.2015 | von 01.07.2014 bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Aufsichtsrat TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 20.10.2015 | von 01.07.2014 bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 | für Stiftung zur Förderung von Kloster Bentlage | für Stiftung zur Förderung von Kloster Bentlage |
Vorsitzende: |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD Bürgermeister | Bürgermeister | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Verwaltung: |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Vertreter: |
Klimaschutzrat | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Vorsitzende: |
Rat der Stadt Rheine | SPD | SPD Bürgermeister | Bürgermeister | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Mitglieder: |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2015 | | von 03.11.2015 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Vertreter: |
Verwaltungsrat Technische Betriebe Rheine AöR | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |