Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beratende Mitglieder: | ||||||||
Stadtteilbeirat Bentlage/Wadelheim/Wietesch/Schleupe | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 23.06.2015 | von 23.03.2010 bis 23.06.2015 | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Beratendes Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Vertreter: | ||||||||
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |