Mitglieder: |
Unterausschuss Freizeitflächen | | Mitglied | Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 | Jugendverbände/Wohlfahrtsverbände | Jugendverbände/Wohlfahrtsverbände |
beratende Mitglieder: |
Unterausschuss Freizeitflächen | | Ausschussmitglied beratend | Ausschussmitglied beratend | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Vertreter: |
Unterausschuss Freizeitflächen | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2015 | 09.12.2020 | von 23.04.2015 bis 09.12.2020 | Jugendverbände/Wohlfahrtsverbände | Jugendverbände/Wohlfahrtsverbände |
Mitglieder: |
Unterausschuss "Jugendhilfeplanung, Jugendarbeit und Kindertageseinrichtungen" | | Mitglied | Mitglied | 03.12.2009 | 30.06.2014 | von 03.12.2009 bis 30.06.2014 | Ausschussmitglied f. Jugendwohlfahrtsverbände | Ausschussmitglied f. Jugendwohlfahrtsverbände |
Jugendhilfeausschuss | | Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ausschussmitglied f. Jugendwohlfahrtsverbände | Ausschussmitglied f. Jugendwohlfahrtsverbände |
Vertreter: |
Jugendhilfeausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |