Mitglieder: |
Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Vertreter: |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 07.09.2021 | 18.03.2024 | von 07.09.2021 bis 18.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Seniorenbeirat | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 22.04.2021 | | von 22.04.2021 | Vertreter | Vertreter |
Mitglieder: |
Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 05.12.2023 | von 16.03.2021 bis 05.12.2023 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Vertreter: |
Kulturausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.12.2019 | 15.03.2021 | von 03.12.2019 bis 15.03.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Mitglieder: |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | 05.12.2023 | von 10.11.2020 bis 05.12.2023 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |