Vertreter: |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | | von 30.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.07.2011 | | von 19.07.2011 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Altenrheine | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 22.03.2010 | bis 22.03.2010 | |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Altenrheine | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion | Beratendes Mitglied der CDU-Fraktion |
Mitglieder: |
Sportausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.10.2010 | | von 05.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | 04.10.2010 | von 30.08.2010 bis 04.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | | von 30.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | | von 30.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.10.2010 | | von 05.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | 04.10.2010 | von 30.08.2010 bis 04.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.08.2010 | | von 30.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Kulturausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | | von 30.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Klimaschutzrat | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.10.2012 | | von 02.10.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | | von 30.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.10.2010 | | von 05.10.2010 | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzender |
Vertreter: |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 29.08.2010 | von 27.10.2009 bis 29.08.2010 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Bau- und Mobilitätsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | 04.10.2010 | von 30.08.2010 bis 04.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 29.08.2010 | von 27.10.2009 bis 29.08.2010 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.08.2010 | 04.10.2010 | von 30.08.2010 bis 04.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.10.2010 | | von 05.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |