Vorsitzender: |
Brinkmann, Manfred | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Vorsitzende: |
Friedrich, Silke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied/Vorsitzende | Ratsmitglied/Vorsitzende |
Vorsitzender: |
Gude, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied / Vorsitzender | Ratsmitglied / Vorsitzender |
Niehues, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied / Vorsitzender | Ratsmitglied / Vorsitzender |
Mitglieder: |
Azevedo, José | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bögge, Raphael | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Bonk, Udo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brachmann, Christel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.12.2008 | von 01.10.2004 bis 31.12.2008 | |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brinkmann, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dewenter, Horst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Dewenter, Horst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Doerenkamp, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grawe, Robert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender |
Gude, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hachmann, Andree | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hewing, Udo | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender |
Holtel, Alfred | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 31.07.2017 | von 27.10.2009 bis 31.07.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jansen, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 12.01.2016 | von 01.07.2014 bis 12.01.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kahle, Dennis | | Mitglied | Mitglied | 16.02.2016 | 09.11.2020 | von 16.02.2016 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kaisel, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Köhler, Yvonne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Konietzko, Manfred Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kuhnert, Claudia | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kutheus, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | 24.02.2021 | von 10.11.2020 bis 24.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lenz, Fabian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Löcken, Günter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Löcken, Günter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzender |
Niehoff, Jörg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ortel, Rainer | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Ortel, Rainer | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Overesch, Birgitt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reinke, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Röder, Heribert | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Schaper, André | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Simon, Dieter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.02.2009 | 20.10.2009 | von 17.02.2009 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sterzenbach, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | 28.05.2024 | von 10.11.2020 bis 28.05.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 16.01.2023 | von 01.07.2014 bis 16.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Toczkowski, Falk | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Toczkowski, Falk | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Willems, Johannes | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Wilp, Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Wilp, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Achterkamp, Marlen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Auth, Matthias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Auth, Matthias | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | 30.06.2014 | von 30.08.2010 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Azevedo, José | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Azevedo, José | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.01.2016 | | von 27.01.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Beckers, Til | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Beckmann, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Beckmann, Martin | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.03.2012 | | von 12.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bems, Dominik | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Berardis, Antonio | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Berardis, Antonio | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bierbaum, Maik | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Böhme, Sarah | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Böhme, Sarah | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Bonk, Udo | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Eva-Maria | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Eva-Maria | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Volker | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Breulmann, Alexander | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Brink, Lucas | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Brunsch, Detlef | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.03.2012 | | von 15.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Burmeister, Alexander | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.09.2022 | | von 08.09.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Cosse, Gerhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.03.2018 | von 01.07.2014 bis 31.03.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Crisandt, Isabella | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.07.2017 | von 01.07.2014 bis 31.07.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Doerenkamp, Markus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dörnhoff, Norbert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Dursun, Emine | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Ehrhardt, Melanie | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Fehrmann, Peggy | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 19.03.2012 | von 27.10.2009 bis 19.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Feldhoff, Luis | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Floyd-Wenke, Annette | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Fühner, Dieter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grawe, Robert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.07.2005 | 20.10.2009 | von 05.07.2005 bis 20.10.2009 | |
Grawe, Robert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Jürgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Gude, Jürgen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Stefan | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hachmann, Andree | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hagemeier, Heinrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Hagemeier, Heinrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Havers, Johannes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Havers, Johannes | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.08.2010 | von 27.10.2009 bis 09.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Heile-Limberg, Janine | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Helmes, Marianne | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Helmes, Marianne | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hemelt, Frank | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Hemelt, Frank | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 11.08.2010 | von 27.10.2009 bis 11.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hemsing, Maximilian | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Himmler, Marius | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Holtel, Alfred | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Homann-Eckhardt, Nina | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hovestadt, Gertrud Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jansen, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jansen, Heinz-Jürgen | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jansen, Paul | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2011 | 30.06.2014 | von 01.07.2011 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Juvonen-Barnes, Heike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Kahle, Dennis | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 15.02.2016 | von 01.07.2014 bis 15.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kahle, Norbert | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kaisel, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Kaisel, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Knoop, Ellen | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Knoop, Ellen | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Köhler, Theodor | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Köhler, Yvonne | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | 15.03.2021 | von 03.03.2021 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kohnen, Hermann-Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Kohnen, Hermann-Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.03.2011 | von 27.10.2009 bis 31.03.2011 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Konietzko, Manfred Dr. | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kordfelder, Angelika Dr. | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Koschin, Hannelore | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Koschin, Hannelore | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kotte, Christoph | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Kotte, Christoph | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2011 | von 27.10.2009 bis 30.06.2011 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Krage, Jens | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kwiecinski, Hans Hermann | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lang, Bernhard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.01.2018 | 09.11.2020 | von 08.01.2018 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Leskow, Gabriele | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.02.2010 | | von 01.02.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Leugers, Stefan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lietmeyer, Elisabeth | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lücke, Tatjana | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Lulay, Monika | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Lulay, Monika | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 12.03.2012 | von 27.10.2009 bis 12.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lunkwitz, Bernd | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Marji, Birgit | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mau, Siegfried | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Mau, Siegfried | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mollen, Udo | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Mollen, Udo | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Moritzer, Ulrich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Murali, Manoharan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nagelschmidt, Theresia | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Nagelschmidt, Theresia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Niehoff, Jörg | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Niehues, Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Oechtering, Thomas | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ortel, Rainer | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ostermann, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.08.2008 | von 01.10.2004 bis 31.08.2008 | |
Overesch, Birgitt | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Overesch, Theresia | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Overesch, Theresia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Radau, Kurt | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reinke, Claudia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.12.2017 | von 01.07.2014 bis 31.12.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Remke, Mirko | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rennemeier, Tobias | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schaper, André | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | 16.01.2023 | von 11.03.2021 bis 16.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Scholz, Raphaela | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 07.09.2022 | von 10.11.2020 bis 07.09.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Tappe, Markus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Tewes, Marcel | FSL | FSL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Theismann, Friedrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Theismann, Friedrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thum, Günter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Thüring, Heinrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.09.2008 | 20.10.2009 | von 02.09.2008 bis 20.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thüring, Heinrich | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2012 | 30.06.2014 | von 24.09.2012 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Toczkowski, Falk | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Tombült, Annette | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
van Wanrooy, Antonius | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.03.2005 | 20.10.2009 | von 09.03.2005 bis 20.10.2009 | |
van Wanrooy, Antonius | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.04.2011 | 30.06.2014 | von 05.04.2011 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Völkening, Bettina | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2017 | 24.02.2021 | von 01.08.2017 bis 24.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Weßling, Detlef | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.08.2010 | | von 17.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wever, Lars | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Willems, Johannes | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 29.02.2012 | von 27.10.2009 bis 29.02.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Willers, Helena | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilp, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Winnemöller, Ludger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Winter, Thorben Prof. Dr. | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wortmann, Holger | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wunder, Waltraud | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Wunder, Waltraud | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 15.09.2012 | von 27.10.2009 bis 15.09.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Zimmermann, Christel | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.04.2018 | 06.12.2020 | von 05.04.2018 bis 06.12.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
|
Lunkwitz, Bernd | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2017 | 09.11.2020 | von 01.08.2017 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |