Vorsitzender: |
Azevedo, José | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied / Vorsitzender | Ratsmitglied / Vorsitzender |
Mitglieder: |
Auth, Matthias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.10.2010 | | von 05.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Berardis, Antonio | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 22.03.2010 | von 27.10.2009 bis 22.03.2010 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Bietmann, Achim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 31.01.2013 | von 23.03.2010 bis 31.01.2013 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ebbing, Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Gude, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Havers, Johannes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 09.08.2010 | von 27.10.2009 bis 09.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hövener, Lena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 05.07.2011 | von 27.10.2009 bis 05.07.2011 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Kaisel, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kleene, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.02.2013 | | von 19.02.2013 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lunkwitz, Bernd | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Murali, Manohara | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | 22.03.2010 | von 27.10.2009 bis 22.03.2010 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Prus, Alfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.07.2011 | | von 19.07.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Radau, Kurt | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Rieke, Willi | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzender |
Toczkowski, Falk | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Wilmer, Kurt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
beratende Mitglieder: |
Beyaz, Hüseyin | | Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat |
Heckhuis, Peter | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2010 | | von 14.12.2010 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
Stadtsportverband | | Mitglied | Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Vorsitzender des Stadtsportverbandes | Vorsitzender des Stadtsportverbandes |
Robert, Ulrich | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.12.2010 | | von 16.12.2010 | Vertreter Stadtsportverband | Vertreter Stadtsportverband |
Vertreter: |
Auth, Matthias | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2010 | 04.10.2010 | von 30.08.2010 bis 04.10.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Basibüyük, Izzet | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 22.03.2010 | von 27.10.2009 bis 22.03.2010 | Sachkundiger Bürger f. Integrationsrat | Sachkundiger Bürger f. Integrationsrat |
Beckmann, Martin | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.03.2012 | | von 12.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Berardis, Antonio | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bietmann, Achim | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 22.03.2010 | von 27.10.2009 bis 22.03.2010 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Bonk, Udo | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brinkmann, Manfred | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brockmeier, Alexander | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.04.2011 | | von 12.04.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Brunsch, Detlef | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.03.2012 | | von 15.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dewenter, Horst | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Fehrmann, Peggy | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 19.03.2012 | von 27.10.2009 bis 19.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Feistmann, Jürgen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Fühner, Dieter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grawe, Robert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grottendieck, Wilfried | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 01.09.2011 | von 27.10.2009 bis 01.09.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Gude, Jürgen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hagemeier, Heinrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Helmes, Marianne | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hemelt, Frank | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 11.08.2010 | von 27.10.2009 bis 11.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Holtel, Alfred | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jansen, Paul | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2011 | | von 01.07.2011 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kilarski, Albert | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Knoop, Ellen | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.01.2010 | von 27.10.2009 bis 31.01.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kohnen, Hermann-Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.03.2011 | von 27.10.2009 bis 31.03.2011 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Koschin, Hannelore | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kotte, Christoph | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2011 | von 27.10.2009 bis 30.06.2011 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lammers, Johannes | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lanz, Tatjana | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Lenz, Fabian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.07.2011 | | von 19.07.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Leskow, Gabriele | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.02.2010 | | von 01.02.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lietmeyer, Elisabeth | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Löcken, Günter | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lulay, Monika | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 12.03.2012 | von 27.10.2009 bis 12.03.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Marji, Birgit | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mau, Siegfried | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mollen, Udo | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nagelschmidt, Theresia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Netter, Anneliese | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.12.2010 | | von 14.12.2010 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
Niehoff, Jörg | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Niehues, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nurel, Tülay | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Oechtering, Thomas | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ortel, Rainer | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Overesch, Theresia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Prus, Alfred | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 18.07.2011 | von 27.10.2009 bis 18.07.2011 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sivam, Kumaran | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.03.2010 | | von 23.03.2010 | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Theismann, Friedrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thüring, Heinrich | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 23.09.2012 | von 27.10.2009 bis 23.09.2012 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Thüring, Heinrich | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2012 | | von 24.09.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Tiryaki, Osman | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 22.03.2010 | von 27.10.2009 bis 22.03.2010 | Sachkundiger Bürger f. Integrationsrat | Sachkundiger Bürger f. Integrationsrat |
van Wanrooy, Antonius | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.04.2011 | | von 05.04.2011 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Weßling, Detlef | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 16.08.2010 | von 27.10.2009 bis 16.08.2010 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Weßling, Detlef | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.08.2010 | | von 17.08.2010 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Willems, Johannes | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 29.02.2012 | von 27.10.2009 bis 29.02.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilp, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Winkelhaus, Heinrich | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Wunder, Waltraud | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 15.09.2012 | von 27.10.2009 bis 15.09.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |