Vorsitzender: |
Dewenter, Horst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied / Vorsitzender | Ratsmitglied / Vorsitzender |
Hachmann, Andree | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied/Vorsitzender | Ratsmitglied/Vorsitzender |
Mitglieder: |
Achterkamp, Marlen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.02.2016 | | von 16.02.2016 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Azevedo, José | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Azevedo, José | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 26.01.2016 | von 01.07.2014 bis 26.01.2016 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Azevedo, José | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.01.2016 | | von 27.01.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bems, Dominik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Bems, Dominik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bonk, Udo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Crisandt, Isabella | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.07.2017 | von 01.07.2014 bis 31.07.2017 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzende | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzende |
Dewenter, Horst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Doerenkamp, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Fehrmann, Peggy | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grawe, Robert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender |
Homann-Eckhardt, Nina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Huesmann, Stephan | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2018 | | von 10.07.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Hundrup, Reinhard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | | von 08.05.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Jansen, Heinz-Jürgen | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Kahle, Dennis | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 15.02.2016 | von 01.07.2014 bis 15.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kahle, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.02.2016 | | von 16.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kaisel, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Koch, Rudolf Dr. | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 09.07.2018 | bis 09.07.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Kutheus, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.04.2015 | | von 14.04.2015 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lang, Bernhard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 07.01.2018 | von 01.07.2014 bis 07.01.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lang, Bernhard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 08.01.2018 | 07.05.2018 | von 08.01.2018 bis 07.05.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lietmeyer, Elisabeth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzende | Ratsmitglied / 2. Stellv. Vorsitzende |
Löcken, Günter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Niehoff, Jörg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Niehues, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Remke, Mirko | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 15.02.2016 | von 01.07.2014 bis 15.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 25.09.2017 | von 01.07.2014 bis 25.09.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2017 | | von 26.09.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roloff, Eckhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thüring, Heinrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Völkening, Bettina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 23.02.2015 | von 01.07.2014 bis 23.02.2015 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Völkening, Bettina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2017 | | von 26.09.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilmer, Kurt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Winkelhaus, Heinrich | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | | | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Winter, Ewald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Wortmann, Holger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
beratende Mitglieder: |
Özcan, Suat | | Mitglied | Mitglied | | 29.09.2014 | bis 29.09.2014 | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat |
Schnieders, Karl | | Mitglied | Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
beratende Sachkundige Einwohner: |
Dursun, Emine | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2014 | 18.11.2015 | von 30.09.2014 bis 18.11.2015 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Ilenseer, Natalia | | Mitglied | Mitglied | 05.07.2016 | | von 05.07.2016 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Schnorrenberg, Ludger | | Mitglied | Mitglied | 10.02.2015 | | von 10.02.2015 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
Thalmann, Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2015 | | von 10.02.2015 | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Wewer, Wilfried | | Mitglied | Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Vertreter: |
Achterkamp, Marlen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 15.02.2016 | von 01.07.2014 bis 15.02.2016 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Auth, Matthias | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bartelheimer, Maria | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Beckmann, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Beckmann, Martin | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Berardis, Antonio | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Blaszyk, Udo | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.02.2015 | von 01.07.2014 bis 09.02.2015 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Blaszyk, Udo | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.02.2015 | 29.11.2018 | von 10.02.2015 bis 29.11.2018 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
Böhme, Sarah | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bonk, Udo | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Eva-Maria | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Volker | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Brinkmann, Manfred | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brunsch, Detlef | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Burmeister, Alexander | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.12.2016 | | von 13.12.2016 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Cosse, Gerhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 31.03.2018 | von 01.07.2014 bis 31.03.2018 | Ratsmiglied | Ratsmiglied |
Elsenheimer, Michael | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.02.2015 | 15.01.2018 | von 10.02.2015 bis 15.01.2018 | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Fehrmann, Peggy | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.09.2015 | | von 29.09.2015 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Feistmann, Jürgen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Fleischer, Albrecht | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 07.03.2016 | von 01.07.2014 bis 07.03.2016 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Floyd-Wenke, Annette | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | | von 08.05.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Flüchter, Theo | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Fühner, Dieter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gude, Stefan | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hachmann, Andree | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Hagemeier, Heinrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haring, Lothar | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Helmes, Marianne | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hey, Florian | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Holtel, Alfred | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.07.2017 | bis 31.07.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Holthaus, Ignatz | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Huesmann, Stephan | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.07.2018 | von 01.07.2014 bis 09.07.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Hundrup, Reinhard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.04.2016 | 07.05.2018 | von 19.04.2016 bis 07.05.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ilenseer, Natalia | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2014 | 04.07.2016 | von 23.09.2014 bis 04.07.2016 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat |
Jansen, Paul | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 12.01.2016 | bis 12.01.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kahle, Dennis | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.02.2016 | | von 16.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kahle, Norbert | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 15.02.2016 | von 01.07.2014 bis 15.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kaisel, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kassem, Kamal | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 29.09.2014 | bis 29.09.2014 | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat |
Kassem, Kamal | | stellvertretendes Mitglied beratend | stellvertretendes Mitglied beratend | 16.12.2014 | | von 16.12.2014 | |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Knoop, Ellen | | stellvertretendes Mitglied beratend | stellvertretendes Mitglied beratend | 28.05.2018 | | von 28.05.2018 | Sachkundige Einwohnerin für den Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundige Einwohnerin für den Beirat für Menschen mit Behinderung |
Koch, Rudolf Dr. | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.07.2018 | | von 10.07.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Köhler, Tim | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Kölker, Peter | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Konietzko, Manfred Dr. | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Koschin, Hannelore | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kutheus, Stefan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 14.04.2015 | von 01.07.2014 bis 14.04.2015 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lang, Bernhard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | | von 08.05.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lenz, Fabian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Leskow, Gabriele | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lunkwitz, Bernd | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lunkwitz, Bernd | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2017 | | von 01.08.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Marji, Birgit | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mau, Siegfried | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Michalski, Paul-Dieter | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Mollen, Udo | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nagelschmidt, Theresia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Niehoff, Jörg | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Niehoff-Simanski, Michaela | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Niehues, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Oechtering, Thomas | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ortel, Rainer | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Overesch, Birgitt | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Overesch, Theresia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Paege, Johannes | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.09.2017 | | von 26.09.2017 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Radau, Kurt | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rammler, Markus | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.09.2017 | | von 26.09.2017 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Reinke, Claudia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Remke, Mirko | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.02.2016 | | von 16.02.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Röder, Heribert | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schwerdt, Alexander | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Siegler, Joachim | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Silder, Klaus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Stegemann, Herbert | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. Seniorenbeirat |
Stegt, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Storm, Anna-Lena | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Theismann, Friedrich | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Toczkowski, Falk | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Toczkowski, Falk | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.09.2017 | | von 26.09.2017 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
van Wanrooy, Antonius | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Völkening, Bettina | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.08.2017 | 25.09.2017 | von 01.08.2017 bis 25.09.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wellen, Hermann-Josef | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 10.02.2015 | bis 10.02.2015 | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Weßling, Detlef | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Willems, Johannes | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Willers, Helena | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilmer, Kurt | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Wilp, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Winnemöller, Robert | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 31.03.2020 | | von 31.03.2020 | Sachkundiger Einwohner f. den Seniorenbeirat | Sachkundiger Einwohner f. den Seniorenbeirat |
Winter, Ewald | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Wittwer, Elke | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.04.2015 | | von 14.04.2015 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Yalcin, Kadir | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 29.09.2014 | bis 29.09.2014 | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat |
Zimmermann, Christel | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.04.2018 | | von 05.04.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |