Vorsitzender: |
Meier, Claus | | Mitglied | Mitglied | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
Thalmann, Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | Mitglied / Vorsitzender | Mitglied / Vorsitzender |
Mitglieder: |
Albers, Ludger | | Mitglied | Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | Mitglied / stellv. Schriftführer | Mitglied / stellv. Schriftführer |
Hilbig-Wobbe, Claudia | | Mitglied | Mitglied | | | | Mitglied | Mitglied |
Knoop, Ellen | | Mitglied | Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | Mitglied | Mitglied |
Löchte, Marion | | Mitglied | Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | Mitglied | Mitglied |
Riemasch, Anke | | Mitglied | Mitglied | | | | Mitglied | Mitglied |
Thalmann, Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | Mitglied | Mitglied |
Wellen, Hermann-Josef | | Mitglied | Mitglied | | | | Mitglied | Mitglied |
Wewer, Wilfried | | Mitglied | Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | Mitglied | Mitglied |
Winter, Dirk | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | Mitglied | Mitglied |
Vertreter: |
Bicker, Stefanie | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.01.2019 | | von 29.01.2019 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Bischoff, Gudio | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Elsenheimer, Michael | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | 15.01.2018 | von 26.01.2015 bis 15.01.2018 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Hoogenberg, Beate | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Juvonen-Barnes, Heike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Klümper, Klaus | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | 05.12.2016 | von 26.01.2015 bis 05.12.2016 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Lepach, Frank | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Medycki, Maike | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 16.11.2018 | bis 16.11.2018 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Otte, Jürgen | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Preuschoff, Winfried | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.03.2018 | | von 01.03.2018 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Roes, Annette | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Scheinert, Marlies | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Scheinert, Marlies | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Scheske, Heidemarie | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 26.01.2015 | bis 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Steggink, Klaus | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Thünemann, Maria | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.06.2017 | | von 27.06.2017 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Wobbe, Nina | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.01.2015 | | von 26.01.2015 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |