Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Eschendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 05.10.2010 | von 23.03.2010 bis 05.10.2010 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.10.2010 | 30.06.2014 | von 05.10.2010 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Eschendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Stadtteilbeirat Hauenhorst/Catenhorn | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Stadtteilbeirat Schotthock | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 04.10.2010 | von 27.10.2009 bis 04.10.2010 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |