Vertreter: |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Hauenhorst/Catenhorn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2010 | 27.09.2021 | von 23.03.2010 bis 27.09.2021 | |
Vertreter: |
Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
beratende Sachkundige Einwohner: |
Schulausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.05.2010 | 28.06.2021 | von 18.05.2010 bis 28.06.2021 | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Vertreter: |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Mitglieder: |
Kulturausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 05.12.2023 | von 16.03.2021 bis 05.12.2023 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
beratende Sachkundige Einwohner: |
Kulturausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.05.2018 | 15.03.2021 | von 28.05.2018 bis 15.03.2021 | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Vertreter: |
Kulturausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.09.2015 | 27.05.2018 | von 29.09.2015 bis 27.05.2018 | Stellv. Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Stellv. Sachkundige Einwohnerin f. Beirat für Menschen mit Behinderung |
Integrationsrat | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Beirat für Menschen mit Behinderung | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2010 | 21.04.2021 | von 16.03.2010 bis 21.04.2021 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.03.2024 | | von 19.03.2024 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2018 | 09.11.2020 | von 12.09.2018 bis 09.11.2020 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |