Vorsitzender: |
Integrationsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.01.2024 | | von 31.01.2024 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Integrationsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 29.01.2024 | bis 29.01.2024 | Mitglied | Mitglied |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 11.01.2023 | von 16.03.2021 bis 11.01.2023 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Sportausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 11.01.2023 | von 16.03.2021 bis 11.01.2023 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Sportausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Eschendorf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | |
Stadtteilbeirat Rodde/Kanalhafen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | |
Vertreter: |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 11.01.2023 | bis 11.01.2023 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 15.03.2021 | bis 15.03.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 12.01.2023 | von 16.03.2021 bis 12.01.2023 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 22.03.2021 | | von 22.03.2021 | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat | Sachkundiger Einwohner f. Integrationsrat |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | 05.12.2023 | von 12.01.2023 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | 05.12.2023 | von 12.01.2023 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | 16.01.2023 | von 12.01.2023 bis 16.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |