Mitglieder: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Verwaltungsrat Technische Betriebe Rheine AöR | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Arbeitskreis Digitales | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.07.2021 | | von 08.07.2021 | |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Schotthock | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Vertreter: |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 09.11.2020 | von 27.10.2009 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 30.06.2014 | von 27.10.2009 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.12.2012 | 30.06.2014 | von 11.12.2012 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.12.2012 | 30.06.2014 | von 11.12.2012 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.12.2012 | 30.06.2014 | von 11.12.2012 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.12.2012 | 30.06.2014 | von 11.12.2012 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.12.2012 | 30.06.2014 | von 11.12.2012 bis 30.06.2014 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 15.03.2021 | von 10.11.2020 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.12.2020 | 05.12.2023 | von 14.12.2020 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.12.2020 | 16.01.2023 | von 14.12.2020 bis 16.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.12.2020 | 05.12.2023 | von 14.12.2020 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |