Mitglieder: |
Sportausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 02.03.2021 | bis 02.03.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 02.03.2021 | bis 02.03.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Sportausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Eschendorf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Vertreter: |
Kulturausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 02.03.2021 | bis 02.03.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Unterausschuss Freizeitflächen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.12.2020 | 02.03.2021 | von 10.12.2020 bis 02.03.2021 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | 05.12.2023 | von 03.03.2021 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kulturausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | 05.12.2023 | von 03.03.2021 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | 15.03.2021 | von 03.03.2021 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Unterausschuss Freizeitflächen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | | von 03.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.03.2021 | 15.03.2021 | von 03.03.2021 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Integrationsrat | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |