Mitglieder: |
Kulturausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 10.03.2021 | bis 10.03.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Kulturausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.03.2021 | 05.12.2023 | von 11.03.2021 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.03.2021 | | von 11.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 05.12.2023 | von 16.03.2021 bis 05.12.2023 | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender |
Schulausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Stadtkultur Rheine" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Mesum | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Stadtteilbeirat Dutum/Dorenkamp | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.10.2022 | | von 17.10.2022 | |
Vertreter: |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 10.03.2021 | bis 10.03.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 10.03.2021 | bis 10.03.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | | von 11.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bau- und Mobilitätsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | 15.03.2021 | von 11.03.2021 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | 15.03.2021 | von 11.03.2021 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | | von 11.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | | von 11.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | | von 11.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | 15.03.2021 | von 11.03.2021 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | | von 11.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | | von 11.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2021 | 16.01.2023 | von 11.03.2021 bis 16.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.01.2023 | | von 17.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |